2015-02-16: Änderung der Geschäftsanschrift: Scheelkopf 16, 76646 Bruchsal . Bestellt als Geschäftsführer: Butz, Sabine, Pfinztal, *08.11.1968, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-03-29: Die Gesellschafterversammlung vom 15.03.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 16 beschlossen.
2021-06-16: Nicht mehr Geschäftsführer: Butz, Sabine, Pfinztal, *08.11.1968.