2013-03-08: Bestellt als Geschäftsführer: von Wedel, Alexander, Mudau, *04.06.1970; von Wedel, Daniel, Offenbach am Main, *14.09.1972, jeweils einzelvertretungsberechtigt.
2013-04-23: Die Gesellschafterversammlung vom 08.04.2013 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Dabei wurde insbesondere das Stammkapital auf Euro umgestellt und die Firma geändert. Firma geändert; nun: Karl Heidenreich GmbH. Stammkapital nun: 51.129,19 EUR.
2013-05-24: Nicht mehr Geschäftsführer: von Wedel, Alexander, Mudau, *04.06.1970; von Wedel, Daniel, Offenbach am Main, *14.09.1972.
2015-04-08: Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Hartmann, Joachim, Betriebswirt, Mannheim, *17.05.1943, einzelvertretungsberechtigt. Bestellt als Geschäftsführer: Gund, Philipp, Speyer, *04.06.1986, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-07-09: Bestellt als Geschäftsführer: Morast, Thomas Karl-Valentin, Mannheim, *25.08.1968, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Hartmann, Joachim, Betriebswirt, Mannheim, *17.05.1943. Mit der "GuMo GmbH", Mannheim (Amtsgericht Mannheim, HRB 720983) wurde am 23.06.2015 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Gesellschafterversammlung am 23.06.2015 zugestimmt hat. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.