2016-07-28: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Galgenleite 12, 97424 Schweinfurt. Bestellt: Geschäftsführer: Kehl, Daniel, Schweinfurt, *04.03.1980, einzelvertretungsberechtigt. Personendaten von Amts wegen ergänzt: Geschäftsführer: Müller, Karl Heinz, Schweinfurt, *06.03.1949, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-01-05: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Müller, Karl Heinz, Schweinfurt, *06.03.1949. Bestellt: Geschäftsführer: Kehl, Daniel, Dittelbrunn Gt. Hambach, *04.03.1980, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.