2007-12-07: Bestellt als Geschäftsführer: Herbel, Sabine Renate Petra, Arau/Schweiz, *29.08.1964. Nicht mehr Geschäftsführer: Brugger, Bettina, geb. Herbel, Ilvesheim, *09.04.1966.
2018-01-18: Bestellt als Geschäftsführer: Herbel, Bettina Michaela, Mannheim, *09.04.1966, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-11-12: Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Herbel, Sabine Renate Petra, Arau/Schweiz, *29.08.1964, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.