2006-06-30: Die Gesellschafterversammlung vom 28.02.2006 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Geschäftsführung) beschlossen. Nicht mehr Geschäftsführer: Sartor, Wolfgang, Schwelm, *11.01.1949. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis weiterhin Geschäftsführer: Eckhardt, Thomas, Schwelm, *27.11.1952, einzelvertretungsberechtigt. Bestellt als Geschäftsführer: Schäfer, Christina, Gevelsberg, *18.03.1963, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2006-10-06: Weiterhin Geschäftsführer: Eckhardt, Thomas, Schwelm, *27.11.1952, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-07-01: Nicht mehr Geschäftsführer: Eckhardt, Thomas, Schwelm, *27.11.1952. Bestellt zum Geschäftsführer: Lukaszewski, Ingo, Ennepetal, *28.04.1962, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Namensänderung weiterhin Geschäftsführer: Schäfer-Overhageböck, Christina, Gevelsberg, *18.03.1963, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-04-29: Nicht mehr Geschäftsführer: Lukaszewski, Ingo, Ennepetal, *28.04.1962.