2007-04-16: Die Gesellschafterversammlung vom 5.3.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 6 und 7 sowie die Einfügung eines neuen § 13 beschlossen.Die bisherigen §§ 13 -20 werden zu §§ 14-21, wobei die - neuen- §§ 14-18 auch inhaltlich geändert worden sind.
2020-03-16: Nicht mehr Geschäftsführer: Zieres, Harald, Neuberg, *02.09.1959. Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Zieres, Jörg Thomas, Kelsterbach, *18.06.1967, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-07-05: Bestellt als Geschäftsführerin: Zieres, Vanessa, Kelsterbach, *10.12.1994, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.