2010-08-23: Die Gesellschafterversammlung vom 06.08.2010 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere in § 6, jetzt § 5 (Vertretung, Geschäftsführung), beschlossen. Änderung der Geschäftsanschrift: Kientenstrasse 45 - 48, 72458 Albstadt. Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen.
2017-02-06: Bestellt als Geschäftsführer: Wiedler, Mike, Albstadt, *12.03.1991, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Schäfer-Wiedler, Karl-Heinz, Karosseriebaumeister, Albstadt.
2022-01-25: Bestellt als Geschäftsführer: Enste, Michael, Steckborn / Schweiz, *05.08.1960, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Wiedler, Heinz, Ingenieur, Albstadt; Wiedler, Mike, Albstadt, *12.03.1991.