2014-08-05: Ist nur ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Liquidatoren gemeinsam vertreten. Nicht mehr Geschäftsführer, nunmehr bestellt als Liquidator: Pessara, Klaus, Köln, *10.02.1965. Die Gesellschaft ist aufgelöst.
2015-04-01: Durch rechtskräftigen Beschluss des Amtsgerichts Köln (73 IN 366/14) vom 18.02.2015 ist die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Gesellschaft mangels Masse abgelehnt.
2015-06-09: Die Gesellschaft ist gemäß § 394 Absatz 1 FamFG wegen Vermögenslosigkeit von Amts wegen gelöscht.