2007-12-04: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 20.09.2007. Gegenstand: Beratung und Vertretung in Rechtsangelegenheiten. Stammkapital: 30.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Hagner, Reinmar, Ulm, *18.03.1977; Kassera, Frank, Neu-Ulm, *05.08.1969, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-03-02: Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert bei Geschäftsführer: Hagner, Reinmar, Neu-Ulm, *18.03.1977; Kassera, Frank, Illerrieden, *05.08.1969, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-01-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Hagner, Reinmar, Neu-Ulm, *18.03.1977.