2006-11-09: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Unruh, Eckhard, Ingenieur, Neugersdorf. Bestellt: Geschäftsführer: Unruh, Axel, Neugersdorf, *30.10.1966, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2007-01-16: Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Unruh, Eckard, Neugersdorf, *24.12.1939.
2007-03-15: Name berichtigt: Unruh, Eckhard, Neugersdorf, *24.12.1939.