2013-09-09: Neue Geschäftsanschrift: Käppelesäcker 11, 74235 Erlenbach.
2020-04-22: Bestellt als Geschäftsführer: Kellenbenz, Mareen Simone, geb. Kern, Erlenbach, *18.12.1972; Thöne, Simon Michael Hans, Zwingenberg, *12.03.1978, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Kellenbenz, Mareen Simone, geb. Kern, Erlenbach, *18.12.1972.