2020-08-19: Bestellt als Geschäftsführer: Keller, Rainer Herbert, Rutesheim, *21.01.1965; Keller, Herbert jun., Rutesheim, *18.12.1971, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Keller, Herbert sen., Rutesheim, *01.06.1936.
2021-04-23: Nicht mehr Geschäftsführer: Keller, Herbert sen., Rutesheim, *01.06.1936.