2014-02-03: (Betrieb einer Versicherungsagentur.). Offene Handelsgesellschaft. Geschäftsanschrift: Schulstraße 9, 48282 Emsdetten. Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Persönlich haftender Gesellschafter: Hagemeister, Klaus, Emsdetten, *10.09.1949; Kellner, Oliver, Emsdetten, *07.12.1968, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-02-04: Die Firma ist geändert: Kellner, Pish Bin & Hagemeister OHG. Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: Pish Bin, Mohammad, Steinfurt, *19.09.1983, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-01-23: Nach Änderung der Firma: Kellner & Pish Bin OHG. Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Hagemeister, Klaus, Emsdetten, *10.09.1949.
2021-01-20: Nach Firmenänderung, nunmehr: Pish Bin & Böse OHG. Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Kellner, Oliver, Emsdetten, *07.12.1968. Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: Böse, Marc, Münster, *19.05.1991.