2005-09-01: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Forster, Henry, Maurermeister, Geilsdorf. Bestellt: Geschäftsführer: Forster, Karl-Heinz, Burgstein OT Pirk, *26.07.1941, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2007-03-29: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Forster, Karl-Heinz, Burgstein OT Pirk, *26.07.1941. Bestellt: Geschäftsführer: Forster, Eileen, Burgstein OT Geilsdorf, *04.09.1983, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-03-24: Änderung Familienname Geschäftsführer: Vorsatz, Eileen, Weischlitz OT Geilsdorf, *04.09.1983, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. In Folge Gebietsreform und Eingemeindung hat sich die Ortsbezeichnung des Sitzes der Gesellschaft geändert. Der Sitz lautet nunmehr Weischlitz. Von Amts wegen eingetragen.