2005-10-04: Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Urbasik, Harald, Fürth, *07.12.1960. Prokura erloschen: Czech, Richard, Nürnberg.
2009-05-04: Geschäftsanschrift: Rathenaustr. 20, 91052 Erlangen.Prokura erloschen: Urbasik, Harald, Fürth, *07.12.1960. Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Reichl, Karsten, Henfenfeld, *22.09.1977.
2013-08-30: Die Gesellschafterversammlung vom 29.07.2013 hat die Änderung des § 8 (Einziehung von Geschäftsanteilen) des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
2014-08-16: Bestellt: Geschäftsführer: Reichl, Karsten, Rückersdorf, *22.09.1977, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Kempe, Katharina, Erlangen, *25.10.1952, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Reichl, Karsten, Henfenfeld, *22.09.1977. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Tratz, Bernd, Erlangen, *03.05.1968.
2019-05-04: Bestellt: Geschäftsführer: Pakull, Marlene, Reinbek, *24.02.1976, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-07-16: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Göß, Martin, Nürnberg, *29.10.1984.