2006-04-18: Nicht mehr Geschäftsführer: Shenouda, Markus, Düsseldorf, *19.09.1963. Bestellt als Geschäftsführer: Köhler, Ingrid, Düsseldorf, *07.03.1958, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-10-28: Nicht mehr Geschäftsführer: Köhler, Ingrid, Düsseldorf, *07.03.1958. Bestellt als Geschäftsführer: Wimmer, Marco Karl Josef, Kaarst, *02.07.1967, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-01-27: Durch Beschluss des Amtsgerichts Düsseldorf vom 25.01.2016 ist ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt und ein Zustimmungsvorbehalt angeordnet worden.
2016-03-04: Von Amts wegen gemäß §§ 384 Abs. 2 FamFG, 117 InsO eingetragen: Prokura erloschen: Köhler, Wolfgang, Düsseldorf. Die Gesellschaft ist infolge Eröffnung des Insolvenzverfahrens kraft Gesetzes aufgelöst.
2019-07-19: Keraflies Keramik und Fliesen Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Die Gesellschaft ist gemäß § 394 Absatz 1 FamFG wegen Vermögenslosigkeit von Amts wegen gelöscht.