2007-09-04: Bestellt als Geschäftsführer: Dreyer, Klaus, Reinbek, *15.04.1963, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Mecklenburg, Philip. Prokura erloschen: Kerger, Erika.
2010-06-21: Die Gesellschafterversammlung vom 06.05.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffern 6, 7, 8, 9 und 10 beschlossen. Geschäftsanschrift: Hanauer Landstraße 432a, 60314 Frankfurt am Main.
2011-04-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Dreyer, Klaus, Hamburg, *15.04.1963. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. von Bodecker, Matthias, Berlin, *05.08.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-11-21: Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Dr. von Bodecker, Matthias, Hamburg, *05.08.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Langlitz, Rainer Karl Erwin, Brachttal, *07.12.1964. Einzelprokura: Langlitz, Rainer Karl Erwin, Brachttal, *07.12.1964.
2014-11-25: Die Gesellschafterversammlung vom 21.10.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1.1 (Firma) beschlossen. Neue Firma: Kerger Baudienstleistungen GmbH.
2018-03-08: Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2018 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 48.870,81 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 beschlossen. Neues Stammkapital: 100.000,00 EUR.