2009-12-04: Die Gesellschafterversammlung vom 24.11.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Sitz), § 3 (Stammkapital, Geschäftsanteile und Gesellschafter), § 7 (Gesellschafterversammlung), § 9 (Geschäftsführung), § 10 (Beirat) und § 14 (Schlussbestimmungen) beschlossen. Sitz verlegt; nun: Eggenstein-Leopoldshafen. Geschäftsanschrift: Am Schröcker Tor 1, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen.
2009-12-04: Die Gesellschafterversammlung vom 24.11.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Sitz), § 3 (Stammkapital, Geschäftsanteile und Gesellschafter), § 7 (Gesellschafterversammlung), § 9 (Geschäftsführung), § 10 (Beirat) und § 14 (Schlussbestimmungen) beschlossen. Sitz verlegt; nun: Eggenstein-Leopoldshafen. Geschäftsanschrift: Am Schröcker Tor 1, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen.
2021-07-15: Bestellt als Geschäftsführer: Köbler, Lars, Mülheim, *14.02.1966. Nicht mehr Geschäftsführer: Sturz, Walter, Straubenhardt, *01.01.1956.
2021-09-15: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Pavelka, Daniel, Pforzheim, *09.06.1979. Prokura geändert; nun Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Ing. Gustmann, Michael, Eggenstein-Leopoldshafen, *17.04.1962.