2005-08-26: Nicht mehr Geschäftsführer: Kersting, Josef, Rheine, *07.02.1941.
2006-08-11: Die Gesellschafterversammlung hat am 18.07.2006 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 174.435,41 auf EUR 200.000,00 aus Gesellschaftsmitteln zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 4 (Stammkapital und Stammeinlagen) zu ändern.
2014-07-03: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Junkermann, Peter, Spelle, *13.03.1968; Kersting, Nicole, Rheine, *07.02.1971.