2006-01-16: Bestellt zum Geschäftsführer: Kaczor, Robert, Stolberg, *20.03.1963. Nicht mehr Geschäftsführer: Kessler, Helmut. Prokura erloschen: Kaczor, Robert.
2009-02-02: Geschäftsanschrift: Königswinterer Str. 11-21, 53227 Bonn. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Fries, Gisela, Sankt Augustin, *11.10.1953; Gresser, Malte Felix, Bonn, *24.04.1966.
2009-03-09: Bestellt zum Geschäftsführer: Brinkhoff, Ralf Johannes, Willich, *14.11.1968.
2010-07-26: Nicht mehr Geschäftsführer: Klitsch, Manfred, Bad Honnef, *19.04.1944.
2010-10-25: Nicht mehr Geschäftsführer: Brinkhoff, Ralf Johannes, Willich, *14.11.1968.
2011-11-02: Die Gesellschafterversammlung vom 06.10.2011 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Bestellt zum Geschäftsführer: Hoffmann-Becking, Felix, Düsseldorf, *17.11.1971, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen.
2012-03-26: Bestellt zum Geschäftsführer: Giersberg, Andreas, Solingen, *29.05.1973, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen.
2012-08-20: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Herlyn, Jan-Udo, Holzminden, *08.07.1958.
2013-07-29: Nicht mehr Geschäftsführer: Hoffmann-Becking, Felix, Düsseldorf, *17.11.1971.