2015-08-13: Bestellt als Geschäftsführer: Müller, Martin, Freiburg im Breisgau, *17.07.1965.
2019-09-20: Personenbezogene Daten von Amts wegen ergänzt bei Geschäftsführer: Liebherr, Thomas Norbert, Wittnau, *30.10.1955, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Müller, Martin, Freiburg im Breisgau, *17.07.1965.