2007-02-07: Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Vink, Evert Hermann. Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: Augustinus, Willem, Abcoude/Niederlande, *07.07.1965.
2011-12-20: Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Slot, Christiaan Dirk, AH BEVERWIJK/Niederlande, *08.09.1946. Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: de Waal, Gerardus, GR Lelystad/Niederlande, *08.01.1969.
2021-09-28: Änderung zur Geschäftsanschrift: Ettore-Bugatti-Straße 6-14, 51149 Köln. Nach Ergänzung der Registerstelle von Amts wegen: Zweigniederlassung der Keyser & Mackay mit dem Sitz in Amsterdam/Niederlande (Kamer van Koophandel, 33056519). Prokura erloschen: Knaack, Evelin, Köln.