2005-09-29: Kießling Verwaltungs GmbH, Regenstauf (Regenstauf). Die Gesellschafterversammlung vom 11.08.2005 hat die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 7 (Jahresabschluß), 10 (Erbfolge), 11 (Einziehung), 12 (Dauer der Gesellschaft und Kündigung), 13 (Abfindung), 14 (Veröffentlichungen) und 15 (Wettbewerbsverbot) der Satzung beschlossen. Neuer Gegenstand: Die Übernahme der Verwaltung und Vertretung eines Unternehmens, dessen Gegenstand der Betrieb eines Speditions-, Transport-, Logistik- und Lagereigeschäfts, sowie die Vermittlung von Laderaum und Ladegut ist; jede Betätigung, die unmittelbar oder mittelbar der Gesellschaft zu dienen bestimmt ist. Nicht eingetragen: Bekanntmachungsblatt ist nunmehr der elektronische Bundesanzeiger.
2005-09-29: Kießling Verwaltungs GmbH, Regenstauf (Regenstauf). Die Gesellschafterversammlung vom 11.08.2005 hat die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 7 (Jahresabschluß), 10 (Erbfolge), 11 (Einziehung), 12 (Dauer der Gesellschaft und Kündigung), 13 (Abfindung), 14 (Veröffentlichungen) und 15 (Wettbewerbsverbot) der Satzung beschlossen. Neuer Gegenstand: Die Übernahme der Verwaltung und Vertretung eines Unternehmens, dessen Gegenstand der Betrieb eines Speditions-, Transport-, Logistik- und Lagereigeschäfts, sowie die Vermittlung von Laderaum und Ladegut ist; jede Betätigung, die unmittelbar oder mittelbar der Gesellschaft zu dienen bestimmt ist. Nicht eingetragen: Bekanntmachungsblatt ist nunmehr der elektronische Bundesanzeiger.
2008-06-17: Die Gesellschafterversammlung vom 29.05.2008 hat die Änderung der §§ 10 (Erbfolge), 11 (Einziehung) und 13 (Abfindung) der Satzung beschlossen.
2008-12-19: Die Gesellschafterversammlung vom 27.11.2008 hat die Änderung des § 9 (Verfügung über Geschäftsanteile) der Satzung beschlossen. Geschäftsanschrift: Gutenbergstraße 15, 93128 Regenstauf.
2014-12-02: Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Appel-Kießling, Miriam, Regensburg, *18.09.1977, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-07-19: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Henseler, Thomas, Kirchroth, *09.12.1956. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Peklo, Thomas, Zeitlarn, *21.08.1986; Schrott, Richard, Regensburg, *03.02.1975.
2021-01-30: Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Kießling, Miriam, Regensburg, *18.09.1977, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.