2008-06-03: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Godon, Christian, Worms, *04.10.1962.
2011-05-30: Geschäftsanschrift: Baindter Straße 29, 88255 Baienfurt. Nicht mehr Geschäftsführer: Bastuck, Frank, Krems, *24.03.1957.
2011-09-06: Bestellt als Geschäftsführer: Godon, Christian, Schriesheim, *04.10.1962. Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert und Prokura erloschen bei Godon, Christian, Schriesheim, *04.10.1962.
2012-07-03: Bestellt als Geschäftsführer: Meyer, Ulrich, Dortmund, *22.08.1954. Nicht mehr Geschäftsführer: Godon, Christian, Schriesheim, *04.10.1962.
2012-07-24: Die Gesellschafterversammlung vom 04.07.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag zur Durchführung der Aufnahme eines Teils des Vermögens der "Kiesel Ungeheuer GmbH", Baienfurt (Amtsgericht Ulm HRB 552786) um 100.000,00 EUR auf 2.100.000,00 EUR im Wege der Abspaltung erhöht. Stammkapital nun: 2.100.000,00 EUR. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Kiesel Ungeheuer GmbH", Baienfurt (Amtsgericht Ulm HRB 552786) hat im Wege der Abspaltung nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 04.07.2012 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 04.07.2012 den Teilbetrieb Mannheim auf die Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) abgespalten (Abspaltung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Abspaltung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Abspaltung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Abspaltung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2012-12-04: Bestellt als Geschäftsführer: Schadt, Michael, Tabarz, *18.08.1964.
2013-11-26: Nicht mehr Geschäftsführer: Michel, Carlheinz, Reinheim, *03.11.1947.
2017-08-25: Bestellt als Geschäftsführer: Küchen, Michael, Königstein im Taunus, *01.11.1977. Nicht mehr Geschäftsführer: Meyer, Ulrich, Dortmund, *22.08.1954.
2018-12-17: Mit der "Kiesel GmbH", Baienfurt wurde am 13.12.2018 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Gesellschafterversammlung am 13.12.2018 zugestimmt hat. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.