2007-02-23: 3.Stamer Verwaltungsgesellschaft mbH, Lensahn. Nicht mehr Geschäftsführer: Stamer, Karl-Heinz.
2007-11-23: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.08.2007 ist das Stammkapital auf Euro umgestellt und um 1.435,41 EUR auf 27.000,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen) und § 9 Abs. 2 (Gesellschafterbeschlüsse) geändert worden..
2018-07-12: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Stamer, Peter; Geschäftsführer: 3.
Stamer, Johann, *26.03.1982, Plön; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 4.
Stamer, Moritz, *27.05.1984, Plön; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen