2007-07-19: Bestellt als Geschäftsführer: Buhs, Alexander, Köln, *23.02.1962, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Buhs, Georg.
2020-10-13: Nach Berichtigung des Geburtsdatums, weiterhin Geschäftsführer: Buhs, Alexander, Köln, *23.02.1966, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.