KiK Textilien und Non-Food GmbH
Formell
2006-05-22:
Geschäftsführerin: Gottkehaskamp, Mechthild, Münster, *07.10.1963. Prokura erloschen: Gottkehaskamp, Mechthild, Münster, *07.10.1963. Die Gesellschaft hat am 14./15.03.2006 mit der Tengelmann International Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Mülheim an der Ruhr ( AG Duisburg HRB 14461) , als Gesamtrechtsnachfolgerin der Tengelmann Non -Food Holding GmbH einen Nachtrag zu dem bestehenden Gewinnabführungsvertrag vom 29./30.04.2002 abgeschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 22.03.2006 hat zugestimmt.
2008-05-21:
Prokura erloschen: Oesterling, Frank, Eppingen, *10.01.1964.
2008-11-03:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Rosenbauer, Ralph-Steffen, Bönen, *30.10.1972.
2009-05-18:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Adams, Mike, Bönen, *27.10.1969.
2009-07-13:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Artmann, Stefanie, Bönen, *01.12.1970. Prokura erloschen: Finke, Gerald, Münster, *23.06.1958.
2009-11-16:
Geschäftsanschrift: Siemensstraße 21, 59199 Bönen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kauthe, Darius, Bönen, *06.01.1968.
2010-03-01:
Nicht mehr Geschäftsführer: Schreder, Manfred, Dortmund, *14.11.1960.
2010-08-02:
Nicht mehr Geschäftsführer: Schindel, Hans-Dieter, Soest, *11.03.1964.
2010-09-13:
Geschäftsanschrift: Siemensstraße 21, 59199 Bönen. Geschäftsführer: Dr. Arretz, Michael, Bönen, *08.10.1960.
2010-09-13:
Bestellt als Geschäftsführer: Kauthe, Darius, Bönen, *06.01.1968. Prokura erloschen: Kauthe, Darius, Bönen, *06.01.1968.
2010-11-02:
Bestellt als Geschäftsführer: Rosenbauer, Ralph-Steffen, Bönen, *30.10.1972. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Börstinghaus, Bettina, Bönen, *28.02.1967. Prokura erloschen: Hoppe, Martin, Kamen, *01.12.1960; Rosenbauer, Ralph-Steffen, Bönen, *30.10.1972.
2012-01-26:
Bestellt als Geschäftsführer: Schültken, Burkhard, Bönen, *21.11.1963.
2012-03-08:
Nicht mehr Geschäftsführer: Heinig, Jost Stefan, Dortmund, *02.08.1962.
2012-06-19:
Bestellt als Geschäftsführer: Kanbach, Rainer, Münster, *07.07.1960. Nicht mehr Geschäftsführer: Rosenbauer, Ralph-Steffen, Bönen, *30.10.1972.
2012-07-18:
Bestellt als Geschäftsführer: Zahn, Patrick, Köln, *21.08.1976.
2013-07-10:
Prokura erloschen: Börstinghaus, Bettina, Bönen, *28.02.1967.
2014-05-07:
Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Arretz, Michael, Bönen, *08.10.1960. Nicht mehr Geschäftsführerin: Gottkehaskamp, Mechthild, Münster, *07.10.1963.
2014-12-03:
Der mit der Tengelmann International Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Mülheim an der Ruhr (Amtsgericht Duisburg, HRB 14461) als Gesamtrechtsnachfolgerin der Tengelmann Non-Food Holding am 29./30.04.2002 in der Fassung des Nachtrages vom 14./15.03.2006 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 21.11.2013 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 20.11.2014 hat der Änderung zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
2016-01-20:
Nicht mehr Geschäftsführer: Speet, Heinz, Gersten, *02.11.1958.
2016-03-01:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Möschter, Markus, Warendorf, *20.12.1978; Wild, Jean-Luc Alain, Souffelweyersheim / Straßburg / Frankreich, *11.12.1962.
2017-01-31:
Bestellt als Geschäftsführer: Bader, Sebastian, Hamburg, *12.07.1976.
2018-01-30:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Burazin, Petar, Bönen, *22.05.1976.
2018-07-11:
Bestellt als Geschäftsführer: Mag. Badinger, Michael, Thalheim bei Wels / Österreich, *01.05.1971. Nicht mehr Geschäftsführer: Kauthe, Darius, Bönen, *06.01.1968.
2019-03-18:
Nicht mehr Geschäftsführer: Bader, Sebastian, Hamburg, *12.07.1976; Kanbach, Rainer, Münster, *07.07.1960. Bestellt als Geschäftsführer: Glander, Alfred, Alpen, *16.08.1962.
2019-08-16:
Prokura erloschen: Artmann, Stefanie, Bönen, *01.12.1970; Wild, Jean-Luc Alain, Souffelweyersheim / Straßburg / Frankreich, *11.12.1962.
2020-01-02:
Bestellt als Geschäftsführer: Möschter, Markus, Warendorf, *20.12.1978. Prokura erloschen: Möschter, Markus, Warendorf, *20.12.1978.
2020-08-06:
Nicht mehr Geschäftsführer: Möschter, Markus, Warendorf, *20.12.1978.
2020-09-25:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kallen, Markus, Jüchen, *07.05.1973; Möschter, Markus, Warendorf, *20.12.1978.
2021-06-02:
Nicht mehr Geschäftsführer: Mag. Badinger, Michael, Thalheim bei Wels / Österreich, *01.05.1971; Schültken, Burkhard, Bönen, *21.11.1963. Bestellt als Geschäftsführer: Hartmann, Wilko Rüdiger, Poing, *23.05.1967.
2021-09-13:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Ankenbrand, Dirk Peter, Neuss, *05.03.1968; Dr. Quast, Ingo Alexander, Eching, *10.12.1969; Rogowsky, Udo, Berlin, *13.11.1967.
2022-02-02:
Prokura erloschen: Möschter, Markus, Warendorf, *20.12.1978.
2022-02-07:
Bestellt als Geschäftsführer: Kallen, Markus, Jüchen, *07.05.1973. Prokura erloschen: Kallen, Markus, Jüchen, *07.05.1973.
2022-07-21:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schulte, Dominic Michael, Hamm, *08.05.1968.