2008-10-08: Bestellt als Geschäftsführer: Kilb, Jochen, Wiesbaden, *13.10.1980; Vogel, Manfred, Rüdesheim am Rhein, *21.02.1956.
2009-12-16: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Zeilsheimer Weg 4, 65779 Kelkheim (Taunus). Nicht mehr Geschäftsführer: Vogel, Manfred, Rüdesheim am Rhein, *21.02.1956.
2010-03-10: Nicht mehr Geschäftsfüherin: Kilb, Hannelore, Kelkheim (Taunus), *05.05.1949.
2011-12-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Kilb, Jürgen, Kraftfahrzeugmeister und Kaufmann, Kelkheim (Taunus).
2015-06-25: Bestellt als Geschäftsführer: Hofmann, Stefan, Villmar, *28.02.1977, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-09-15: Einzelprokura: Schäfer, Dirk, Bad Soden am Taunus, *04.10.1965.
2019-04-03: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Siemens, Eugen, Flörsheim am Main, *12.03.1983.