2006-01-31: Prokura: Nicht mehr Prokurist:; 1. Migge, Bettina; Lehmann, Knut Hans-Joachim, *02.11.1942, Hannover; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen.
2007-02-02: Geschäftsführer:; 2. Lehmann, Knut, *02.11.1942, Hannover; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen.
2007-03-21: Prokura: Die Eintragung zu Nr. 2:; Lehmann, Knut Hans-Joachim; ist von Amts wegen gelöscht..
2008-05-21: Nicht mehr Geschäftsführer:; 1. Volkmer, Johannes.
2013-01-28: Geschäftsführer:; 3. Staemmler, Moritz, *20.08.1974, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Nicht mehr Geschäftsführer:; 2. Lehmann, Knut.