2009-09-02: Geschäftsanschrift: Bielsteiner Str. 124 - 130, 51674 Wiehl-Bielstein.
2011-01-10: Änderung zur Geschäftsanschrift: Bielsteiner Str. 124 - 130, 51674 Wiehl.
2011-04-14: Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Homrighausen, Stefan, Gummersbach, *27.02.1961; Leihener, Klaus, Marienheide, *03.10.1964. Prokura erloschen: Herder, Karl-Otto, Wiehl.
2012-03-30: Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Grahs, Wolfgang, Krefeld, *10.06.1958; Maubach, Hans-Jörn, Burscheid, *08.05.1970. Prokura erloschen: Homrighausen, Stefan, Gummersbach, *27.02.1961.
2013-05-23: Nach Änderung der Vertretungsbefugnis nunmehr Persönlich haftender Gesellschafter: Wildner, Susanne, Reichshof, *17.08.1968, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-12-10: HRA 16845: Kind & Co., Edelstahlwerk, GmbH & Co. KG, Wiehl, Bielsteiner Str. 124 - 130, 51674 Wiehl.
2021-03-19: Prokura erloschen: Lepperhoff, Klaus Uwe, Reichshof, *13.02.1957. Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Zinnitsch, Klaus, Walzbachtal, *28.11.1966.