2015-02-04: Nicht mehr Geschäftsführerin: Zutt, Barbara, Diplom-Psychologin, Höchst im Odenwald. Bestellt als Geschäftsführerin: Bahr, Sabine, Brensbach, *16.12.1966, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun: Geschäftsführer: Baumgärtl, Thorsten, Brensbach, *19.07.1967, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-12-14: Die Gesellschafterversammlung vom 21.09.2015 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die Änderung in § 2 beschlossen. Geschäftsanschrift: Fürstengrunder Straße 11, 64732 Bad König. Neuer Gegenstand: Betrieb eines Kinderheimes.