2007-08-10: H./Pelzerhaken). Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Dr. Kraus de Camargo, Olaf; Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Brühl, Susanne; Geschäftsführer: 4. Dr. rer. pol. Schulz, Volker, *12.07.1955, Hamburg.
2015-09-16: H./Pelzerhaken. Geschäftsanschrift: Zum Leuchtturm 4, 23730 Neustadt i.H./Pelzerhaken; Gegenstand: a) der Betrieb einer sozialpädiatrischen Fachklinik und Ambulanz und damit zusammenhängende Einrichtungen in Pelzerhaken b) Die Gesellschaft kann weitere Aufgaben und Einrichtungen im Gesundheits- und Sozialwesen übernehmen. Vertretungsregelung: Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Jeder Geschäftsführer vertritt die Gesellschaft allein.
Die Geschäftsführer können für Rechtsgeschäfte mit verbundenen juristischen Personen von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden. Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.08.2015 ist der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst worden.