2015-11-20: Bestellt als Geschäftsführer: Dahmer, Ralf, Olpe, *12.07.1967, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-11-08: Bestellt als Geschäftsführer: McDaniel, Liam Joseph, Kingscourt / Irland, *13.06.1972, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Dahmer, Ralf, Olpe, *12.07.1967.
2017-02-20: Bestellt als Geschäftsführer: Neville, Thomas Gerard, Naas / Irland, *11.10.1973, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-11-09: Bestellt als Geschäftsführer: Corrigan, Derek, Clogerhead / Irland, *11.11.1976, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-06-25: Nicht mehr Geschäftsführer: Neville, Thomas Gerard, Naas / Irland, *11.10.1973.
2019-07-10: Bestellt als Geschäftsführer: Crowe, Christopher Garrett, Calverstown / Irland, *03.05.1967.
2019-09-05: Die Gesellschafterversammlung vom 22.08.2019 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 1 , 2 (Unternehmensgegenstand) und 4 (Stammkapital) und mit ihr die Änderung der Firma und des Unternehmensgegenstandes sowie die Erhöhung des Stammkapitals um 1.000,00 EUR beschlossen. Neue Firma: STG-Beikirch GmbH. Neuer Unternehmensgegenstand: Die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von elektronischen Geräten für die Industrie sowie sicherheitstechnischer Anlagen jeder Art, insbesondere Rauch- und Wärmeabzugsanlagen sowie Meldeanlagen zur Brand-, Rauch- und Wärmeüberwachung. Neues Stammkapital: 26.000,00 EUR.
2019-10-02: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Jaszewski, Rafal Lukasz, Wolka Kozodawska/Polen, *12.01.1978.
2022-01-07: Änderung zur Geschäftsanschrift: Trifte 72, 32657 Lemgo.
2022-01-28: Bestellt als Geschäftsführer: Niedermayer, Markus, Bremen, *10.09.1963, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Corrigan, Derek, Clogerhead / Irland, *11.11.1976.
2022-02-01: Nach Namensberichtigung von Amts wegen. Geschäftsführer: Dr. Niedermayer, Markus, Bremen, *10.09.1963, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-03-07: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Gentges, Romed, Paderborn, *20.03.1966.