2016-12-06: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 26.09.2016. Geschäftsanschrift: Oberanger 34-36, c/o ARNECKE SlBETH SIEBOLD Rechtsanwälte Steuerberater, 80331 München. Gegenstand des Unternehmens: Verkauf, Vertrieb und Reparatur von Medizinprodukten. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Paquet, Laurie, Québec / Kanada, *06.12.1983, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-08-21: Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Fröhlingsdorf, Peter, Hennef, *02.09.1969, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-01-15: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Paquet, Laurie, Québec / Kanada, *06.12.1983. Bestellt: Geschäftsführer: Swigart, Thomas Michael, Langerringen, *14.08.1965, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-07-23: Die Gesellschafterversammlung vom 10.07.2019 hat die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen.
2020-04-01: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Swigart, Thomas Michael, Langerringen, *14.08.1965. Bestellt: Geschäftsführer: Deguire, Charles, Québec / Kanada, *17.03.1983, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.