Kintetsu World Express (Deutschland) GmbH
Formell
2005-07-12:
Nicht mehr Geschäftsführer: Aikawa, Shinya, Düsseldorf, *04.01.1957. Bestellt als Geschäftsführer: Terunuma, Hirohide, Bad Soden, *21.04.1964, einzelvertretungsberechtigt. Prokura erloschen: Ling, Brunhilde, Kaarst, *15.05.1942. Einzelprokura: Schulz, Uwe, Mörfelden-Walldorf, *30.05.1963.
2005-10-18:
Einzelprokura: Christiansen, Boy, Bad Schwartau, *28.09.1966.
2006-08-22:
Bestellt als Geschäftsführer: Aikawa, Shinya, Amsterdam/Niederlande, *04.01.1957, einzelvertretungsberechtigt.
2006-08-29:
Nicht mehr Geschäftsführer: Kumokawa, Toshio, Kaufmann, Tokyo/Japan. Bestellt als Geschäftsführer: Tsujimoto, Hirokazu, Tokyo/Japan, *23.08.1941, einzelvertretungsberechtigt.
2007-09-25:
Prokura erloschen: Schulz, Uwe, Mörfelden-Walldorf, *30.05.1963.
2008-07-29:
Bestellt als Geschäftsführer: Petersen, Bruce W., Neu-Isenburg, *16.05.1961, einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Terunuma, Hirohide, Bad Soden, *21.04.1964. Einzelprokura: Kondo, Atsuhiro, Oberursel, *05.12.1970.
2009-02-03:
Geschäftsanschrift: Wahlerstr. 37, 40472 Düsseldorf. Prokura erloschen: Vogel, Heinz, Langenfeld, *09.11.1958.
2009-12-08:
Bestellt als Geschäftsführer: Ishizaki, Satoshi, Funabashi City Chiba/Japan, *01.04.1950, einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Tsujimoto, Hirokazu, Tokyo/Japan, *23.08.1941.
2010-08-17:
Prokura erloschen: Kondo, Atsuhiro, Oberursel, *05.12.1970.
2011-12-20:
Bestellt als Geschäftsführer: Kase, Toshiyuki, Amsterdam/Niederlande, *05.01.1959, einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Aikawa, Shinya, Amsterdam/Niederlande, *04.01.1957. Nach Änderung des Wohnsitzes Einzelprokura: Christiansen, Boy, Düsseldorf, *28.09.1966.
2013-01-29:
Nicht mehr Geschäftsführer: Petersen, Bruce W., Neu-Isenburg, *16.05.1961. Bestellt als Geschäftsführer: Takakuwa, Toshiro, Düsseldorf, *14.01.1963, einzelvertretungsberechtigt.
2013-11-07:
Bestellt als Geschäftsführer: Watarai, Yoshinori, Tokyo / Japan, *25.09.1954, einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Ishizaki, Satoshi, Funabashi City Chiba/Japan / Japan, *01.04.1950.
2015-12-14:
Die Gesellschafterversammlung vom 11.08.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 Ziffer 1 (Geschäftsjahr) beschlossen.
2016-01-27:
Nicht mehr Geschäftsführer: Takakuwa, Toshiro, Düsseldorf, *14.01.1963. Bestellt als Geschäftsführer: Kusano, Toshinori, Ikoma / Japan, *28.12.1960; Weppelmann, Thomas, Amwaj Islands / Bahrain, *02.12.1958, jeweils einzelvertretungsberechtigt.
2017-10-25:
Bestellt als Geschäftsführer: Kaneda, Yasuhiro, Singapur / Singapur, *06.01.1962; Ogawa, Shin, Amsterdam / Niederlande, *04.03.1962, jeweils einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Kase, Toshiyuki, Amsterdam/Niederlande / Niederlande, *05.01.1959; Watarai, Yoshinori, Tokyo / Japan, *25.09.1954.
2018-07-12:
Nicht mehr Geschäftsführer: Weppelmann, Thomas, Amwaj Islands / Bahrain, *02.12.1958.
2019-02-14:
Nicht mehr Geschäftsführer: Kusano, Toshinori, Ikoma / Japan, *28.12.1960. Bestellt als Geschäftsführer: Azuma, Hiroshi, Düsseldorf, *24.10.1963, einzelvertretungsberechtigt.