2010-02-02: Geschäftsanschrift: Herforder Str. 18, 32257 Bünde. Nicht mehr Geschäftsführer: Kirchner, Martin, Kirchlengern, *03.06.1944.
2011-01-05: Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Perlemann, Tim, Bünde, *02.10.1980.
2014-12-17: Bestellt als Geschäftsführer: Perlemann, Tim, Bünde, *02.10.1980, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Perlemann, Tim, Bünde, *02.10.1980.
2015-01-12: Nicht mehr Geschäftsführer: Perlemann, Norbert, Diplom-Designer, Bünde.
2016-11-09: Die Gesellschafterversammlung vom 25.10.2016 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9 beschlossen.
2018-01-04: Die Gesellschafterversammlung vom 09.11.2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 11 beschlossen.
2018-09-17: Bestellt als Geschäftsführer: Uffmann, Tobias, Bünde, *26.10.1978, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.