2015-09-16: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 28.08.2015. Geschäftsanschrift: Kirchheimer Straße 36, 73278 Schlierbach. Gegenstand: Handel, Vertrieb und Baugruppen-Montage von Hohlleiterkomponenten, Steuerungstechnik und Rationalisierung von Fertigungsabläufen. Stammkapital: 100.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Aupperle, Sven, Zell unter Aichelberg, *04.03.1987; Samarzija, Michael, Schlierbach, *08.07.1972, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-06-27: Die Gesellschafterversammlung vom 20.06.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 beschlossen. Sitz verlegt; nun: Zell unter Aichelberg. Änderung der Geschäftsanschrift: Daimlerstraße 4/1, 73119 Zell unter Aichelberg.
2019-08-16: Nicht mehr Geschäftsführer: Samarzija, Michael, Schlierbach, *08.07.1972.