2015-06-08: Firma: Lindentor 121. V V GmbH; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Mauerstraße 86-88, 10117 Berlin; Gegenstand: Die Verwaltung eigener Vermögenswerte. Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer: 1.
Bönninghaus, Achim, *27.02.1972, Köln; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 27.05.2015
2015-10-21: Firma: Kirsons GmbH; Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Gontardstraße 11, 10178 Berlin; Gegenstand: Die Einrichtung und der Betrieb von einem oder mehreren Fast-Casual-Restaurants in Berlin sowie der Betrieb von Lebensmittelverarbeitungseinrichtungen zur Belieferung der Restaurants. Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Bönninghaus, Achim; Geschäftsführer: 2.
Auzina, Rita, *02.10.1979, Riga/Lettland; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 3.
Malinovskis, Bernhards, *03.06.1982, Riga/Lettland; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.09.2015 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 und § 2 (Gegenstand) und § 3 (Stammkapital).
2016-09-12: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Josef-Orlopp-Straße 89/91, 10365 Berlin
2016-12-20: Geschäftsführer: 4.
Parchen, Ieva, *24.12.1978, Mölln; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2017-05-09: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Auzina, Rita
2017-09-19: Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Parchen, Ieva
2019-07-01: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Malinovskis, Bernhards; Geschäftsführer: 5.
Arite, Elina, *07.09.1980, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2020-06-26: Firma: KVN Gaststätten GmbH; Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Charlottenstraße 13, 10969 Berlin; Änderung zu Nr. 5: Geschäftsführer: Arite, Elina; mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten; Prokura: 1.
Dogan, Leyla, *20.02.1974, Berlin; Einzelprokura; 2.
Ön, Hüseyin Murat, *10.08.1971, Cekmeköy/Instanbul; Einzelprokura; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.03.2020 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 .
2020-10-13: Geschäftsführer: 6.
Demircan, Serhat, *08.07.1991, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 2. Ön, Hüseyin Murat
2021-02-25: Firma: KVN GmbH; Gegenstand: Die Einrichtung und der Betrieb von einem oder mehreren Fast-Casual-Restaurants in Berlin sowie der Betrieb von Lebensmittelverarbeitungseinrichtungen zur Belieferung der Restaurants, IT-Beratung und Erarbeitung von Systemlösungen im Digitalbereich sowie Handel mit Hard- und Software. Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Demircan, Serhat; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.12.2020 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in §§ 1 und 2 (Gegenstand).
2021-08-16: Geschäftsführer: 7.
Ramadan, Ibryam Mehmed, *23.03.1994, Berlin
2021-08-25: Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Arite, Elina
2022-04-14: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Humboldtstraße 33, 13403 Berlin; Nicht mehr Geschäftsführer: 7. Ramadan, Ibryam Mehmed; Geschäftsführer: 8.
Akbeniz, Atilla, *25.07.1962, Berlin
2022-07-25: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Dogan, Leyla; 3.
Korkusuz, Ergün, *09.04.1973, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer