2005-10-14: Die Gesellschafterversammlung hat am 30.09.2005 beschlossen, das Stammkapital (DEM 200.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 102.258,38 um EUR 741,62 auf EUR 103.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital), § 5 (Geschäftsführung) und § 6 (Gesellschafterbeschlüsse) zu ändern. Weiterer Geschäftsführer: Sommer, Oliver, Arnsberg, *15.06.1975, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-01-13: Nicht mehr Geschäftsführer: Sommer, Christa, Kauffrau, Arnsberg-Voßwinkel.