2010-05-10: Geschäftsanschrift: Neusalzer Straße 24-26, 63069 Offenbach am Main. Nicht mehr Geschäftsführer: Mitscher, Wolfgang Heinz, kaufmännischer Angestellter, Offenbach am Main. Geändert, nun: Geschäftsführer: Schneider, Klaus Josef, kaufmännischer Angestellter, Offenbach am Main, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-03-09: Nicht mehr Geschäftsführer: Strauch, Karl-Heinz, Kaufmann, Offenbach am Main.
2017-08-09: Geschäftsführerin: Schneider, Heike, Offenbach am Main, *02.08.1963, einzelvertretungsberechtigt.
2019-01-21: Geschäftsanschrift: Neusalzer Straße 22c, 63069 Offenbach am Main.