2005-08-17: Geschäftsführer: Ebner, Dirk, Dortmund, *06.08.1968, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2007-01-16: Die Gesellschafterversammlung hat am 12.12.2006 beschlossen, das Stammkapital (DEM 100.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 51.129,19 um EUR 370,81 auf EUR 51.500,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 4 (Stammkapital, Stammeinlagen) zu ändern. 51.500,00 EUR. Nicht mehr Geschäftsführer: Ebner, Klaus, Dortmund.
2016-05-11: Die Gesellschafterversammlung vom 19.04.2016 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: Ebner GmbH Elektrotechnik.