2009-12-18: Firma geändert; nun: Klaus und Heinz Müll Topfpflanzenkulturen OHG. Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: Müll, Markus, Teningen, *08.07.1978.
2010-12-27: Rechtsform geändert; nun: Kommanditgesellschaft. Firma geändert; nun: Klaus Müll KG. Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Müll, Markus, Teningen, *08.07.1978.
2011-01-17: Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Müll, Heinz, Teningen, *01.07.1958.