2021-08-23: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 30.10.2020. Die Gesellschafterversammlung vom 23.07.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und § 4 (Stammkapital) beschlossen. Der Sitz ist von München (Amtsgericht München HRB 261009) nach Stuttgart verlegt. Sitz verlegt; nun: Geschäftsanschrift: Holderäckerstraße 25, 70499 Stuttgart. Gegenstand: Erkennung, Bewertung und Beseitigung von Schäden aller Art an Gebäuden (einschließlich deren Inhalt) sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Griesam, Max-Otto, Berlin, *12.09.1989, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-09-01: Die Gesellschafterversammlung vom 31.08.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 beschlossen. Firma geändert; nun:Klaus Thiele Schadenmanagement GmbH
2021-10-04: Bestellt als Geschäftsführer: Thiele, Klaus, Leonberg, *29.08.1966, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Griesam, Max-Otto, Berlin, *12.09.1989.