2007-05-29: Nicht mehr Geschäftsführer: Weiss, Klaus, Elektromeister, Neuhausen auf den Fildern.
2022-06-03: Personenbezogene Daten ergänzt bei Geschäftsführer: Zahn, Heinrich, Filderstadt, *02.03.1965, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Scheurer, Alexander, Bissingen an der Teck, *07.04.1983.