2014-03-25: Nicht mehr Geschäftsführer: Klebs, Ina, Apothekenhelferin, Krefeld, *22.04.1967. Bestellt als Geschäftsführer: Klebs, Udo Matthias, Krefeld, *15.06.1949, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-10-11: Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Liquidatoren. Ist nur ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Gesellschaft alleine. Sind mehrere Liquidatoren bestellt. so wird die Gesellschaft durch die Liquidatoren gemeinschaftlich vertreten. Geändert, jetzt Liquidator: Klebs, Udo Matthias, Krefeld, *15.06.1949. Die Gesellschaft ist aufgelöst.