2005-03-24: Nicht mehr Geschäftsführer: Kleinherne, Ralf, Düsseldorf, *22.07.1965. Bestellt als Geschäftsführer: Riegel, Jochen, Neuss, *24.01.1968, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-07-17: Nicht mehr Geschäftsführer: Grefen, Thomas, Düsseldorf, *27.07.1959.
2020-10-15: Durch rechtskräftigen Beschluss des Amtsgerichts Düsseldorf vom 15.09.2020 ist die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Gesellschaft mangels Masse abgelehnt. Die Gesellschaft ist aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen.