2009-06-25: Geschäftsanschrift: Bahrenfelder Chaussee 49, Haus B, 22761 Hamburg.
2012-09-07: Änderung zur Geschäftsanschrift: Teilfeld 5, 20459 Hamburg.
2013-08-29: Ausgeschieden Geschäftsführer: Schiphorst, Malte, Hamburg, *18.06.1972; Schrader, Christian, Hamburg, *17.01.1972; Sellhorn, Olav, Hamburg, *22.05.1972. Bestellt Geschäftsführer: Hübsch, Daniel, Jesteburg, *17.01.1967, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Heincke, Hartmut, Halstenbek, *05.07.1966.
2014-08-25: Änderung zur Geschäftsanschrift: Johannisbollwerk 16, 20459 Hamburg.
2016-02-17: Neuer Sitz: Jesteburg. Der Sitz ist nach Jesteburg (jetzt Amtsgericht Tostedt, HRB 205459) verlegt.