2008-06-06: Bestellt als Geschäftsführer: Dr.med. Blank, Rainer Joachim, Maulbronn, *28.01.1957, einzelvertretungsberechtigt. Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Lepka, Dietmar, Maulbronn, *29.12.1954, einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Prof. Dr. med. Karch, Dieter, Facharzt, Bretten.
2018-10-25: Bestellt als Geschäftsführer: Berner, Dirk, Neuenbürg, *31.10.1987, einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Lepka, Dietmar, Stuttgart, *29.12.1954.
2019-02-14: Die Gesellschafterversammlung vom 25.01.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 18 beschlossen.