2007-10-23: Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Mitreuter, Alexander, Tettnang, *05.03.1969; Seidl, Sonja, Tettnang, *13.01.1965, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-04-22: Nicht mehr Geschäftsführer: Mitreuter, Hans. Bestellt als Geschäftsführer: Mitreuter, Gudrun, Tettnang, *31.05.1942, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-11-11: Nicht mehr Geschäftsführer: Mitreuter, Gudrun, Tettnang, *31.05.1942.
2009-03-17: Nicht mehr Geschäftsführer: Mitreuter, Alexander, Tettnang, *05.03.1969.
2009-03-17: Geschäftsanschrift: Klausenburger Straße 17, 88069 Tettnang.
2009-04-28: Die Gesellschafterversammlung vom 30.03.2009 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Seidl, Sonja, Tettnang, *13.01.1965, einzelvertretungsberechtigt.
2010-01-19: Bestellt als Geschäftsführer: Kirberg, Daniel, Moers, *04.07.1983, einzelvertretungsberechtigt.
2010-11-02: Personenbezogene Daten geändert bei Geschäftsführer: Kirberg, Daniel, Kressbronn am Bodensee, *04.07.1983, einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Seidl, Sonja, Tettnang, *13.01.1965.
2011-08-09: Die Gesellschafterversammlung vom 10.05.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. Gegenstand geändert; nun: Vertrieb von Elektro- und Haushaltsgeräten aller Art, Elektro-Zubehör und Tonträgern sowie die Instandhaltung und Montage der vertriebenen Waren. Einzelprokura: Knebel, Holger, Weingarten Baden, *25.04.1971.
2014-04-28: Die Gesellschafterversammlung vom 26.03.2014 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Kirberg, Daniel, Kressbronn am Bodensee, *04.07.1983, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Knebel, Holger, Weingarten Baden, *25.04.1971, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Knebel, Holger, Weingarten Baden, *25.04.1971.