2020-05-13: Bestellt: Geschäftsführer: Barth, Benjamin, Dresden, *05.10.1988, einzelvertretungsberechtigt. Persönliche Angaben von Amts wegen ergänzt: Geschäftsführer: Dr. Klippel, Wolfgang, Dresden, *21.01.1957, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-10-04: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Klippel, Wolfgang, Dresden, *21.01.1957. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Barth, Benjamin, Dresden, *05.10.1988, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-10-14: Die Gesellschafterversammlung vom 30.09.2021 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro und dessen Erhöhung um 435,41 EUR auf 26.000,00 EUR und die Neufassung des Gesellschaftsvertrags beschlossen. Insbesondere wurden geändert: Stammkapital und Vertretungsbefungnis. Neues Stammkapital: 26.000,00 EUR.